Brzo kvadriranje brojeva koji se završavaju sa 5 PDF Štampa
( 3 glasova )
Trikovi - Trikovi sa brojevima

Pomoću ovog trika možete brzo pomnožiti dvocifrene brojeve koji se završavaju sa 5 sa samim sobom, tj. možete ih brzo kvadrirati. Kako ?broj 45

Ovako. Prvu cifru broja pomnožite sa prvim većim brojem od njega i samo na kraj rezultata dodate broj 25. I to je rezultat.

Na primjer.

Trebate kvadrirati broj 35. Znači koliko je 35 x 35 = ?

Pošto je prva cifra 3 pomnožite je sa 4 (jer je to prvi broj veći od 3). rezultat je 12 i na kraj ovog rezultata samo dodate broj 25. Dobijemo 1225. Znači 35 x 35 = 1225.

 

Još jedan primjer.

Koliko je 65 x 65 = ?

Jednostavno 6x7=42 i na kraj dodamo broj 25. rezultatj je 4225.

65 x 65 =4225

 

A koliko je 85 x 85 = ?

Pa 8 x 9 = 72 i na kraj dodamo 25. Tj rezultat je 7225

85 x 85 =7225

Jednostavno. Ako ovo dobro uvježbate iznenadićete svoje prijatelje kako znate brzo kvadrirati.




Označi ovaj sajt kao Vaš omiljeni sajt !
 
Komentari (7)Add Comment
...
napisao maja, 07 August 2013
boze mili
...
napisao sandra, 24 December 2012
meni to ne treba jer sam veoma pametna
...
napisao naoisao bokica,16 decemba, 23 November 2012
ja znam ako sam tek treci razred
...
napisao naoisao bokica,16 decemba, 23 November 2012
ja necu da napisem odgovor napisite vi ako znate taj trik
...
napisao naoisao bokica,16 decemba, 23 November 2012
hahahaha pa zar niko nezna to je prosto
...
napisao naoisao bokica,16 decemba, 23 November 2012
pa nek pogodi neko ovo tako na isti nacin ako zna 54 pomnozite sa 54 pa da vidi koliko znate
...
napisao Anja Pavlovic, 26 September 2012
pa dobro je ali drugi put cu uraditi

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy